ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS BINGLEY
Rhif yr elusen: 1134641
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MARTYN GRAHAM WEAVER | Cadeirydd | 27 September 2016 |
|
|||||||||
Carolyn Chapman | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||||
Denise Craven | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||||
David Turner | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||||||
Graham Hardman | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||||||
Gerard Peter Daly | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|||||||||
REV Ruth Helen Dowson | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||||||
Susan Elizabeth Cochrane | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||||||
Anthony Ian Smith | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||||||
Sarah Bramham | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||||||
Samuel David Sowden MBE | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|
||||||||
ANNE PARKER | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||||||
Andrew Quarrie | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||||||
Mark David Stothers | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||||||
Edward Joseph Stott | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||||||
Enid Ferrand Bennett | Ymddiriedolwr | 06 December 2013 |
|
|||||||||
Janice Kershaw | Ymddiriedolwr | 21 November 2013 |
|
|
||||||||
Stuart Thompson | Ymddiriedolwr | 21 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.