Hanes ariannol POYNTON METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1133699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £172.82k | £220.01k | £85.49k | £104.90k | £108.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £156.78k | £217.67k | £102.85k | £105.77k | £109.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £24.39k | £66.73k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.75k | £3.70k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.