ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS' HALIFAX
Rhif yr elusen: 1130479
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Mullen | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Ruth Ingham | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
KEITH APPLEYARD | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Yolande Shire | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
George Herbert Smith | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Caroline Pemberton | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
David Ewan MacGregor | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Susan Blackwell | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Alison Underwood | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Dominic Llewellyn | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Christine Henderson | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Jane Appleyard | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Rev Jennifer Ann Middleton | Ymddiriedolwr | 31 October 2021 |
|
|
||||
Alan John Gerrard | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Diane Elizabeth Williams | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Dianne Bates | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|||||
PAUL GUNNINGHAM | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
||||
MARGARET GREAVES | Ymddiriedolwr | 25 April 2015 |
|
|||||
IAN BYFIELD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN STEPHEN BOUCKLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.