ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF DRYPOOL, HULL
Rhif yr elusen: 1130341
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave Griffith-Jones | Cadeirydd | 15 July 2016 |
|
|
||||
Zsak Jordan Long | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Dale Mathew Curristin | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Lesley Durham | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Rev Jonathan James Guy | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Judith Axford | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Marlene Harrison | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Melanie Whetton | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Cathy Westby | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
ROSE WRAGG | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Lynne Caroline Scott | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
REV MARTYN J WESTBY | Ymddiriedolwr | 06 September 2013 |
|
|
||||
CANON RICHARD LIVERSEDGE | Ymddiriedolwr | 01 March 1980 |
|
|||||
JOHN RICHARD SAUNDERSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ELAINE MAY GALLOWAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.