ymddiriedolwyr NORTHFIELD BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1130548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Armstrong Boraston | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Julianne Hollis | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Robert Windsor | Ymddiriedolwr | 14 August 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Cottam | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Andrew Vail | Ymddiriedolwr | 05 September 2021 |
|
|
||||
Thapelo Khuduge | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
ALISON BUTTON | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
||||
MRS S MOSS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.