Hanes ariannol CHELMSFORD GYMNASTICS CLUB LIMITED

Rhif yr elusen: 1131920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £473.07k £289.21k £434.46k £416.61k £432.22k
Cyfanswm gwariant £462.48k £353.44k £393.23k £392.70k £446.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £61.90k N/A N/A N/A N/A