ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRISTCHURCH AND ST JOHN'S, RADLETT
Rhif yr elusen: 1132088
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Brown | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Simon Marett | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Modupe Afolabi | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Rev Oliver Robert Blease | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
George Tharyan Verghese | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Rosemari Whiteman | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
DR Robert Attuh | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
EILEEN FRANCES BIGG | Ymddiriedolwr | 09 June 2016 |
|
|
||||
FIONA ANN TURNER | Ymddiriedolwr | 19 April 2016 |
|
|
||||
JOHN MARTIN GRAHAM | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|||||
John Jeremy Newton | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||
BARRIE ROBIN HOGG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.