THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, NORTH FERRIBY

Rhif yr elusen: 1130970
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Anglican Parish Church

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £117,006
Cyfanswm gwariant: £112,638

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • East Riding Of Yorkshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Awst 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ALL SAINTS' CHURCH PCC, NORTH FERRIBY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NAOMI WARD Ymddiriedolwr 08 April 2024
Dim ar gofnod
JEAN SUSAN HENDERSON Ymddiriedolwr 08 April 2024
Dim ar gofnod
NICHOLAS GARY DEAN Ymddiriedolwr 25 April 2023
Dim ar gofnod
PAULINE ANN DAVIES Ymddiriedolwr 25 April 2023
CAROLINE TURNER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SUSAN IDA HOGGARD Ymddiriedolwr 07 March 2023
Dim ar gofnod
Lester Bartlett Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
VIOLET MAY COOK Ymddiriedolwr 15 November 2020
Dim ar gofnod
JAMES ROBERTSON INNES Ymddiriedolwr 14 April 2019
CAROLINE TURNER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Peter David Greenfield Ymddiriedolwr 14 April 2019
Dim ar gofnod
John Dixon Ymddiriedolwr 02 April 2017
Dim ar gofnod
Nigel Greenfield Ymddiriedolwr 21 April 2015
Dim ar gofnod
REVEREND MATTHEW CHARLES BRAILSFORD Ymddiriedolwr
MARTYRS MEMORIAL AND CHURCH OF ENGLAND TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
CAROLINE TURNER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £118.08k £76.97k £127.08k £117.24k £117.01k
Cyfanswm gwariant £115.52k £158.52k £137.38k £135.80k £112.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.50k N/A £12.96k £1.60k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 17 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 12 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 12 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 04 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 04 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 16 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 16 Ebrill 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ALL SAINTS PARISH HALL
19 CHURCH ROAD
NORTH FERRIBY
HU14 3DA
Ffôn:
01482635758