ymddiriedolwyr PURLEY UNITED REFORMED CHURCH
Rhif yr elusen: 1131359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev RUSSELL JAMES FURLEY-SMITH | Cadeirydd |
|
||||||
JOHN HAROLD DENISON | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|||||
Colin Richard Burgess | Ymddiriedolwr | 30 June 2024 |
|
|
||||
Christopher Francis George | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
David Christopher Wiggs | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||
Irmina Hughes | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||
Felicity Julia Harris | Ymddiriedolwr | 20 June 2021 |
|
|
||||
Martin Day | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Andrew John Mander | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|||||
Ann-Louise Willmer | Ymddiriedolwr | 23 June 2019 |
|
|
||||
Gillian Frances Harrison | Ymddiriedolwr | 24 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.