HAYDON BRIDGE AND HAYDON PARISH DEVELOPMENT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion for the benefit of the public of urban and rural regeneration in areas of social and economic deprivation and in particular Haydon Bridge and Haydon Parish in the County of Northumberland. Current activities include running of Community Library and Visitor Information Point, and Community website for Haydon Parish www.haydon-bridge.co.uk
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Northumberland
Llywodraethu
- 26 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Wendy Thompson | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Siobhan Elizabeth Stephenson | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Joanne Bates | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|||||
Rev Michael Sadgrove | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|||||
Christina Taylor | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Christopher Philip Hartley | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
IAN FOSTER | Ymddiriedolwr | 13 June 2012 |
|
|
||||
PETER FLETCHER | Ymddiriedolwr | 31 March 2010 |
|
|
||||
PETER EDWIN FLETCHER BA HONS | Ymddiriedolwr | 12 March 2010 |
|
|
||||
HENRY SWADDLE MIET | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ESMOND JAMES FAULKS M.A | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS KATE MINTO | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Stephen Mark I'Anson | Ymddiriedolwr |
|
||||||
WILLIAM MOFFITT RUTHERFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.42k | £17.12k | £14.02k | £15.21k | £23.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.08k | £14.21k | £15.80k | £17.89k | £24.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 25 MARCH 2009
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE COMPANY ARE THE PROMOTION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF URBAN AND RURAL REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION AND IN PARTICULAR IN HAYDON BRIDGE AND HAYDON PARISH, IN THE COUNTY OF NORTHUMBERLAND ("THE AREA OF BENEFIT") BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: (A) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP; (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING OR RETRAINING, PARTICULARLY AMONG UNEMPLOYED PEOPLE, AND PROVIDING UNEMPLOYED PEOPLE WITH WORK EXPERIENCE; (C) THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES FOR THE PUBLIC AT LARGE OR THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED OF SUCH FACILITIES; (D) THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OR PROVISION OF PUBLIC AMENITIES; (E) THE PRESERVATION OF BUILDINGS OR SITES OF HISTORICAL OR ARCHITECTURAL IMPORTANCE; (F) THE PROTECTION OR CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY ADVANCING EDUCATION IN ISSUES RELATING TO CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL ISSUES INCLUDING THE PRODUCTION OF ENERGY FROM RENEWABLE RESOURCES; (G)SUCH OTHER MEANS AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED SUBJECT TO THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE CHARITY COMMISSIONERS FOR ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
HAYDON BRIDGE AND HAYDON PARISH, IN THE COUNTY OF NORTHUMBERLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Haydon Bridge Development Trust
Haydon Bridge Library
Church Street
Haydon Bridge
HEXHAM
Northumb
- Ffôn:
- 07968488521
- E-bost:
- peterfletcher32@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window