ymddiriedolwyr HAYDON BRIDGE AND HAYDON PARISH DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1135248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Wendy Thompson | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Siobhan Elizabeth Stephenson | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Joanne Bates | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|||||
Rev Michael Sadgrove | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|||||
Christina Taylor | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Christopher Philip Hartley | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
IAN FOSTER | Ymddiriedolwr | 13 June 2012 |
|
|
||||
PETER FLETCHER | Ymddiriedolwr | 31 March 2010 |
|
|
||||
PETER EDWIN FLETCHER BA HONS | Ymddiriedolwr | 12 March 2010 |
|
|
||||
HENRY SWADDLE MIET | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ESMOND JAMES FAULKS M.A | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS KATE MINTO | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Stephen Mark I'Anson | Ymddiriedolwr |
|
||||||
WILLIAM MOFFITT RUTHERFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.