RAHAB PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pastoral care and practical support to women affected by prostitution and human trafficking for the purpose of sexual exploitation. Founded in 2009 under the leadership of Sisters Adoratrices, the charity is a continued expression of the Sisters' unique charism & apostolic mission, which is over 150 years old with currently 153 social projects in 23 countries supporting over 11,000 women annually.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 22 Hydref 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Hyland OBE | Cadeirydd | 19 March 2014 |
|
|
||||
Sister Maria Luisa Puglisi | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
SISTER DOLY MATHEW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Fr Matthew Blake OCD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SISTER ANTONIA LOPEZ ARROYO | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £266.34k | £238.72k | £117.33k | £84.04k | £145.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £213.49k | £198.14k | £108.45k | £127.08k | £101.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 FEBRUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE: (A) THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF SOCIAL OR ECONOMIC DISADVANTAGE AND IN PARTICULAR THOSE AT RISK OF, INVOLVED IN OR AFFECTED BY SEXUAL EXPLOITATION; (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE FOLLOWING SUBJECTS AND RELATED ISSUES:- (I) SOCIAL AND ECONOMIC DISADVANTAGE; (II) SEXUAL EXPLOITATION; AND THEIR IMPACT IN SOCIETY; (C) THE PROMOTION OF SUCH OTHER EXCLUSIVE CHARITABLE PURPOSES AS ARE RECOGNISED BY THE LAW FROM TIME TO TIME AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE. (B) THE VALUES AND BELIEFS OF THE CHRISTIAN FAITH; AND (C) THE CHARITY'S MISSION STATEMENT AS FROM TIME TO TIME ADOPTED BY THE TRUSTEES.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rahab Project Ltd
PWW Solicitors
84 Eccleston Square
LONDON
SW1V 1PX
- Ffôn:
- 02073703901
- E-bost:
- contact@rahabuk.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window