THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY'S WYTHALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St. Mary's Wythall is a local Parish Church, promoting in the Ecclesiastical Parish the whole mission of the church. We hold Sunday and mid-week services, groups for prayer, Bible study and friendship. We run events for the elderly, after-school clubs with a Christian theme, youth clubs and a baby & toddler group. We support local and overseas charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,800 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
- ST. MARY'S WYTHALL PCC (Enw gwaith)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Brockbank | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Jennifer Enid Clark | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Llinos Looker | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Paul Francis Harrison | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Paul Anthony Featherstone | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Joanne Darby | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Dr Amanda Clare Chishdon Dauncey | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Julie Arkell | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Richard John Parsons | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Julie Annette Croxford | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Lynda Rogers | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Rev Amanda Jane Featherstone | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
Judith Emery | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
Alison Spencer | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
PAMELA MABEL MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £166.19k | £160.95k | £179.91k | £210.09k | £204.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £164.73k | £155.53k | £162.88k | £162.73k | £210.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.80k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Marys Church
Shawhurst Lane
Hollywood
BIRMINGHAM
B47 5JN
- Ffôn:
- 01564823248
- E-bost:
- churchoffice@wythallchurch.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window