ymddiriedolwyr LONDON STREET (BASINGSTOKE) UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Rhif yr elusen: 1130801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAI LENG AYLAND | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
IAN ROBERT MENZIES SCOTT | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Ian Peter McCloy | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Gillian Ann Miller | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Jennifer McCloy | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Maureen Joyce Cook | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Anthony Paul Patterson | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
MARGARET ROSE CARRICK SMITH | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Moavu Kengjisu A'monju F.C.C.A. | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Alison Mary Jamieson | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Karen Teresa Bell | Ymddiriedolwr | 03 February 2014 |
|
|
||||
OWEN FRANCIS COLLINS | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.