ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES GARLICKHYTHE WITH ST MICHAEL QUEENHITHE AND HOLY TRINITY-THE-LESS, LONDON
Rhif yr elusen: 1131198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Timothy John Handley | Cadeirydd | 25 September 2017 |
|
|||||
Emma McWilliams | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Dr Joanna Christobel Kidd | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Susan Pamela Webb | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|||||
PHILIP GRANT | Ymddiriedolwr | 20 March 2016 |
|
|
||||
Ellis Pike | Ymddiriedolwr | 29 March 2015 |
|
|
||||
Paul Stuart Farmiloe | Ymddiriedolwr | 13 April 2014 |
|
|
||||
PROFESSOR JONATHAN MARK CAMPBELL RAWLINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GORDON WARWICK HAINES MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LYNETTE ANN STONE CBE BA DMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRANCIS BARBER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.