ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL HIGHGATE
Rhif yr elusen: 1130913
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (283 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Powell | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Hanaan Marwah | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Andrew George CLODE | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|||||
Alexander Timothy Matthew Ollier | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
Lisa Brading | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
OLAKUNLE AYODELE AYODEJI | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
Simon Owen | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Julia Rigby | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
DR Karen Sennett FRCGP | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
MALCOLM JOHN MCGREGOR | Ymddiriedolwr | 24 September 2012 |
|
|
||||
REV JOHN HOWARD PICTON ROGERS | Ymddiriedolwr | 30 July 2012 |
|
|
||||
NICHOLAS FRANCIS WALEY SANDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.