Hanes ariannol WARMINSTER AND DISTRICT FOOD BANK

Rhif yr elusen: 1131708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.69k £57.73k £40.70k £41.83k £36.22k
Cyfanswm gwariant £19.86k £34.01k £33.19k £23.39k £36.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.00k £500 N/A N/A