ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF KING CHARLES THE MARTYR POTTERS BAR
Rhif yr elusen: 1130748
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Nicola Trewlla | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
William Simpson | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Brenda Elizabeth Woodman | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
GARY HARGREAVES DAKIN | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
John Thomas Schmitz | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
REV ATALIE CLODIA GAINES | Ymddiriedolwr | 09 December 2017 |
|
|
||||
JEAN BURT | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
||||
HELEN SCHMITZ | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
PROF WILLIAM DAVID THOMSON | Ymddiriedolwr | 05 July 2015 |
|
|
||||
MAUREEN PATRICIA TOWNSEND | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|||||
Judith Mary Reeve | Ymddiriedolwr | 25 April 2013 |
|
|
||||
STEVEN MARK JONES | Ymddiriedolwr | 29 March 2013 |
|
|
||||
ROBERT EDWARD BURT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP WILLIAM TOWNSEND | Ymddiriedolwr |
|
||||||
EMMA JANE KIDD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.