THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF KIRKBY

Rhif yr elusen: 1130754
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of religion in the Kirkby area of Liverpool by means of church services and activities which involve the local communities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £102,863
Cyfanswm gwariant: £101,528

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Knowsley

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • PCC KIRKBY (Enw gwaith)
  • THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF KIRKBY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ROSE ANN WILSON Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
ANDREW STEPHEN WILSON Ymddiriedolwr 21 May 2023
RAISE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
EDITH CAROLINE COLLINS Ymddiriedolwr 22 May 2022
ALL SAINTS CHILDREN'S VENTURES LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
CENTRE 63 KIRKBY
Derbyniwyd: Ar amser
Kirsten Elizabeth Collins Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Denise Wilma Hayden Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Vera Hudson Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Jillian Ridgeway Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
David Ridgeway Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
David Harold Patterson Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Rev Anne Lawlor Ymddiriedolwr 15 October 2017
Dim ar gofnod
Rev PHILIPPA CLARE LEA Ymddiriedolwr 02 September 2013
MILLBROOK PARK MILLENNIUM GREEN
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 114 diwrnod
ANN COLLINSON Ymddiriedolwr 13 June 2012
CHURCH IN CENTRE, KIRKBY
Derbyniwyd: Ar amser
MARGARET EDITH MYLES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Paul Jeffrey Collins Ymddiriedolwr
ALL SAINTS CHILDREN'S VENTURES LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
HUYTON DEANERY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
JEREMY DAVID FAGAN Ymddiriedolwr
CENTRE 63 KIRKBY
Derbyniwyd: Ar amser
JEAN WILLIAMS Ymddiriedolwr
MILLBROOK PARK MILLENNIUM GREEN
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 114 diwrnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £313.45k £138.16k £86.76k £94.40k £102.86k
Cyfanswm gwariant £306.06k £109.38k £96.26k £84.25k £101.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £214.63k £36.88k £32.20k N/A £6.47k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 17 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 11 Ionawr 2024 72 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 11 Ionawr 2024 72 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 09 Tachwedd 2022 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 09 Tachwedd 2022 9 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 13 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 13 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
27 SHAKESPEARE AVENUE
KIRKBY
LIVERPOOL
L32 9SH
Ffôn:
01515472133