ymddiriedolwyr Parochial Church Council of the ecclesiastical parish of St Wilfrid, Calverley, Leeds
Rhif yr elusen: 1130921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Rob Denton | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|
||||
Harriet Faith Pollard | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Kim Pollard | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Dave Edwards | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Naomi Simkins | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Olivia GAUNT | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|||||
Jonathan Lacey | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
David Williams | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
Nicola Jean Kelly Lightfoot | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Kimberley Raja | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Richard Edward Jobes | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Brenda Pickard | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Fiona Hainsworth | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Daniel Cohen | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Sandra Janice Tempest | Ymddiriedolwr | 21 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.