Hanes ariannol THE LODDON VALLEY DAY CARE (RESPITE) CENTRE
Rhif yr elusen: 1131640
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.25k | £38.11k | £44.91k | £42.18k | £52.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.89k | £39.80k | £42.77k | £35.03k | £53.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.96k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.52k | £7.30k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.