THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL AND ALL ANGELS, PENKRIDGE

Rhif yr elusen: 1131086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

MAKES GRANTS TO INDIVIDUALS MAKES GRANTS TO ORGANISATIONS PROVIDES BUILDINGS/FACILITIES/OPEN SPACE PROVIDES SERVICES

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £140,565
Cyfanswm gwariant: £138,497

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Stafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Awst 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST MICHAEL'S PCC, PENKRIDGE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
GREG YERBURY Cadeirydd 28 October 2013
ROSCOW FOLD ENDOWED SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
PENKRIDGE SPORTS & RECREATION CENTRE(MONCKTON)
Derbyniwyd: 57 diwrnod yn hwyr
Carole Elaine French Ymddiriedolwr 24 May 2022
Dim ar gofnod
Mary Gwendolyn Ymddiriedolwr 16 November 2021
Dim ar gofnod
Ian Price Ymddiriedolwr 16 November 2021
Dim ar gofnod
CHRISTINE MARGARET BEARDMORE Ymddiriedolwr 20 October 2020
Dim ar gofnod
AMANDA MARY ARTHUR Ymddiriedolwr 29 June 2020
Dim ar gofnod
David Christopher Knaggs Ymddiriedolwr 29 May 2019
Dim ar gofnod
Philip Haime Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod
Claire Holden Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod
DAVID STEVEN SPENCER Ymddiriedolwr 21 October 2013
Dim ar gofnod
HELEN ELIZABETH PALFREY Ymddiriedolwr 21 October 2013
J H HAYES TRUST (TRUST 1086)
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 576 diwrnod
THE MOTHERS' UNION DIOCESE OF LICHFIELD
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 576 diwrnod
JOHN HOWARD LINNEY Ymddiriedolwr 14 April 2013
Dim ar gofnod
ROGER MAIDEN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
EDWARD GEORGE HODKINSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £184.79k £112.00k £96.22k £111.27k £140.57k
Cyfanswm gwariant £156.02k £143.02k £91.81k £114.11k £138.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £1.50k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 27 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 27 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 14 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 14 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Rectory
New Road
Penkridge
Stafford
ST19 5DN
Ffôn:
01785714001
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael