Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE UNITED PARISH OF BROXTED W CHICKNEY, TILTY, GREAT EASTON AND LITTLE EASTON
Rhif yr elusen: 1131525

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOAN LAUREEN BOULTON | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Peter Hebblewhite Ward | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|||||
Alison Paula Armitage | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Rev Susan Elizabeth Hurley PGCE MA | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|||||
Carlton Henry Mitchell | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Ron Gordon Frederick Gilder | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Claire Squibb | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|
||||
Fiona Lorraine Down | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Roger Henry Albert Clark | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
PATRICIA LOIS O'GORMAN | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Terry Reed | Ymddiriedolwr | 29 September 2014 |
|
|
||||
Cecile Dora Down | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
CLAIRE HELEN JACKMAN | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|
||||
KAREN ELIZABETH NEWBURY | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|
||||
WARWICK NEWBURY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGELA HARBOTTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.