THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES, SELBY

Rhif yr elusen: 1130603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To encourage and strengthen Christian belief and participation in activities related to that, and to provide resources to groups and individuals.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £127,353
Cyfanswm gwariant: £167,754

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Gaerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST JAMES PCC, SELBY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV JASON REID Cadeirydd
AUDUS MEMORIAL EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Fiona Scott Ymddiriedolwr 07 March 2025
Dim ar gofnod
Jennifer Tranter Ymddiriedolwr 20 November 2024
Dim ar gofnod
Kathryn Elaine Patrick Ymddiriedolwr 13 May 2024
Dim ar gofnod
Thomas William Stanley Reid Ymddiriedolwr 10 May 2024
Dim ar gofnod
Amy Hayes Ymddiriedolwr 20 March 2024
THE CHURCH ARMY
Derbyniwyd: Ar amser
Michael Slack Ymddiriedolwr 07 May 2023
Dim ar gofnod
Jill Palmer Ymddiriedolwr 26 February 2023
Dim ar gofnod
Mark Foster Ymddiriedolwr 27 April 2022
Dim ar gofnod
Andrew James Ymddiriedolwr 27 April 2022
Dim ar gofnod
Stephen John Palmer Ymddiriedolwr 09 June 2021
AUDUS MEMORIAL EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Brian Wade Ymddiriedolwr 25 September 2019
Dim ar gofnod
REV DIANE MARY REID Ymddiriedolwr 20 July 2012
Dim ar gofnod
ANN RACHEAL SIMPSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CAPTAIN RICHARD MICHAEL COOKE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £119.00k £144.74k £128.19k £206.31k £127.35k
Cyfanswm gwariant £107.22k £115.81k £107.77k £148.30k £167.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £500 £2.50k £2.50k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 03 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 03 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 18 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 18 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 09 Tachwedd 2022 9 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 08 Tachwedd 2021 8 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 08 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 01 Tachwedd 2020 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 01 Tachwedd 2020 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. James Church
Standering Hall
New Lane
Selby
YO8 4QB
Ffôn:
01757709678