ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES, SELBY
Rhif yr elusen: 1130603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV JASON REID | Cadeirydd |
|
||||||
Andrew James | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Mark Foster | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Stephen John Palmer | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|||||
Brian Wade | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
CALVIN ALEXANDER RUSSELL | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|
||||
REV DIANE MARY REID | Ymddiriedolwr | 20 July 2012 |
|
|
||||
ANN RACHEAL SIMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAPTAIN RICHARD MICHAEL COOKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.