THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF BOXGROVE

Rhif yr elusen: 1131214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £107,942
Cyfanswm gwariant: £116,591

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Medi 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1104062 THE FRIENDS OF BOXGROVE PRIORY
  • 19 Awst 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • BOXGROVE PCC (Enw gwaith)
  • THE PRIORY CHURCH OF ST MARY & ST BLAISE, BOXGROVE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REVD IAN MICHAEL FORRESTER Cadeirydd
Dim ar gofnod
MARK PETERS Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
David Jones Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
HEIDI ELLEN GREGORY Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
ROSALIND WENDY JANE CRAVEN Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
MAVIS SARAH ROBERTA TAYLOR Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
SANDRA CAROLE BANNISTER Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
TERENCE ANTHONY STONE Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Michael Walter Beaman Ymddiriedolwr 23 October 2020
Dim ar gofnod
Mary Philippa Nagel Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Susan Frances Holland Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Margaret Higgins Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Claire Frances Jones Ymddiriedolwr 30 April 2019
Dim ar gofnod
Mrs Katie Kean Ymddiriedolwr 24 April 2018
Dim ar gofnod
Catherine Anne Saunders Ymddiriedolwr 21 April 2015
Dim ar gofnod
Lara Jane Moyler Ymddiriedolwr 11 April 2014
Dim ar gofnod
TIMOTHY DENYS JOHN DRAKE PULLAN Ymddiriedolwr
BOXGROVE HISTORY GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID GEOFFREY BANNISTER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £127.76k £95.70k £118.75k £105.59k £107.94k
Cyfanswm gwariant £111.77k £103.91k £104.73k £110.42k £116.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 27 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 06 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 29 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 24 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 23 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 23 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Vicarage
Church Lane
Boxgrove
CHICHESTER
West Sussex
PO18 0ED
Ffôn:
07368501358