Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF BOXGROVE
Rhif yr elusen: 1131214

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVD IAN MICHAEL FORRESTER | Cadeirydd |
|
|
|||||
MARK PETERS | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
David Jones | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
HEIDI ELLEN GREGORY | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
ROSALIND WENDY JANE CRAVEN | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
MAVIS SARAH ROBERTA TAYLOR | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
SANDRA CAROLE BANNISTER | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
TERENCE ANTHONY STONE | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Michael Walter Beaman | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||
Mary Philippa Nagel | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Susan Frances Holland | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Margaret Higgins | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Claire Frances Jones | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Mrs Katie Kean | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Catherine Anne Saunders | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|
||||
Lara Jane Moyler | Ymddiriedolwr | 11 April 2014 |
|
|
||||
TIMOTHY DENYS JOHN DRAKE PULLAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID GEOFFREY BANNISTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.