Hanes ariannol LOUGHBOROUGH BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1131055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £153.78k £175.88k £215.99k £212.51k £212.74k
Cyfanswm gwariant £121.89k £113.77k £156.89k £191.92k £350.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.53k N/A N/A N/A N/A