Ymddiriedolwyr LOUGHBOROUGH BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1131055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Richard O'Connor Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Kevin Lewis Ymddiriedolwr 18 April 2024
Dim ar gofnod
Rev MICHAEL PEAT Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
GILLIAN BUTCHER Ymddiriedolwr 25 April 2022
Dim ar gofnod
Shirley Bowler Ymddiriedolwr 17 April 2019
Dim ar gofnod
Dr Rhian Green Ymddiriedolwr 17 April 2019
Dim ar gofnod
ELAINE GRIMLEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARGARET THIRLWELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod