ymddiriedolwyr Downing Place United Reformed Church, Cambridge, General Funds Charity
Rhif yr elusen: 1131462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Nigel Philip Uden | Cadeirydd | 31 May 2018 |
|
|||||
Alison Esther Binney | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Dr CHARLES CHRISTOPHER AUGUR PEARCE | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Dr Robert Connon Smith | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Rev David Wilfred Tatem | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Hazel Joy Sanderson | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Barrow | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Melanie Julia Selina Rose | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Hannah Clare Stephenson | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Dr Carys Eleri Lee | Ymddiriedolwr | 05 July 2020 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Cornelia De Bruin-Lara | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Helen Christy | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Dr Sheila Margaret Porrer | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||
Dr ALAN JAMES ROBERTSON RICKARD | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||
COLIN WILLIAM CHRISTY | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||
PHILIPPA MILLINGTON JONES | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
STEPHEN THORNTON CBE | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
JANE BOWER | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.