THE BLUEBELL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide support & information to individuals & families in South Cumbria, suffering distress arising from: The death of a baby before, after birth or through childhood; life-limiting or threatening illness of a baby or child; infertility, & facing difficult decision relating to pregnancy. To support children & young people up to age 18 who are grieving due to the death of someone close to them.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cumbria
Llywodraethu
- 27 Hydref 2009: Cofrestrwyd
- BLUEBELL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Howson | Cadeirydd | 05 January 2017 |
|
|
||||
Katherine Rogerson | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Sam Garner | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Helen Gregory | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Brenda Gregg | Ymddiriedolwr | 30 January 2017 |
|
|
||||
JOANNE CAIRNS | Ymddiriedolwr | 27 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/09/2019 | 04/09/2020 | 04/09/2021 | 04/09/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.61k | £13.35k | £29.11k | £7.14k | £20.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.39k | £14.28k | £13.83k | £16.05k | £16.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 11 Gorffennaf 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Medi 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Medi 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Medi 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Medi 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Medi 2019 | 15 Gorffennaf 2020 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21/10/2008 AS AMENDED ON 29/09/2009 AS AMENDED ON 13/09/2011
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE SUPPORT AND INFORMATION TO INDIVIDUALS AND FAMILIES IN SOUTH CUMBRIA WHO ARE SUFFERING EMOTIONAL AND PSYCHOLOGICAL DISTRESS ARISING FROM: THE DEATH OF A BABY BEFORE, AFTER BIRTH OR THROUGH CHILDHOOD; LIFE-LIMITING OR LIFE-THREATENING ILLNESS OF A BABY OR CHILD; INFERTILITY AND RELATED CIRCUMSTANCES; EARLY TERMINATION OF A PREGNANCY; FACING DIFFICULT DECISIONS RELATING TO PREGNANCY. 2. TO PROVIDE SUPPORT FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 18 WHO ARE GRIEVING THROUGH THE DEATH OR ANTICIPATED DEATH OF SOMEONE IMPORTANT TO THEM. 3. THE PRESERVATION AND GOOD HEALTH AND RELIEF OF POVERTY ARISING FROM ILLNESS THAT MAY ARISE THROUGH GRIEF REACTIONS TO BEREAVEMENT. 4. TO ADVANCE EDUCATION OF THE EMOTIONAL AND PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF SUCH A BEREAVEMENT TO PROFESSIONALS AND THE PUBLIC THROUGH THE PROVISION OF INFORMATION.
Maes buddion
SOUTH CUMBRIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Bluebell Foundation
County Coachbuilders
Bank Lane
Barrow-in-Furness
LA14 4DW
- Ffôn:
- 07516556081
- E-bost:
- info@bluebell.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window