Hanes ariannol SEVERN VINEYARD
Rhif yr elusen: 1130698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £393.84k | £346.97k | £332.04k | £313.20k | £286.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £284.37k | £270.67k | £247.24k | £311.63k | £344.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.50k | £7.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.