The Parochial Church Council of the Ecclesiastical Parish of Shirley

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
This PCC, has the responsibility for promoting the whole mission of the church within its parish and through the Transforming Churches agenda. This mission encompasses church services provided in the parish, the resources of the parish and the interaction between the church and wider community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Solihull
Llywodraethu
- 29 Medi 2009: Previously excepted registration
- Shirley PCC (Enw gwaith)
- SALTER STREET AND SHIRLEY PCC (Enw blaenorol)
- THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT PATRICK AND SAINT JAMES, SALTER STREET AND SHIRLEY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PAUL GEOFFREY DAY | Cadeirydd | 24 April 2018 |
|
|
||||
Rev John Richard Brooker | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|||||
Rev Richard Craig Haynes | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Ann Christine Terry | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Mark Andrew Strentz | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Ian David Longbotton | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Cathryn Mary Day | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|
||||
Dr CATHERINE BARBARA CROCKER | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
GILLIAN HANTON | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Denise Ann Smith | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
||||
Linda Veronica Alford | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
||||
Linda Alison Pitt | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
||||
BELINDA MARIE PIASECKI | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||
SARAH KATHARINE PENFOLD | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||
JANETTE GARDNER | Ymddiriedolwr | 25 April 2012 |
|
|
||||
MARGARET FORESHEW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID LADBROOKE PAICE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN MARGARET GOUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS JEAN WALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £125.98k | £123.63k | £105.75k | £156.51k | £137.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £135.71k | £118.62k | £105.45k | £165.75k | £147.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.70k | £4.70k | £4.10k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES as amended on 29 Nov 2016
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Shirley Parish Office
Church House
Church Road
Shirley
SOLIHULL
West Mid
- Ffôn:
- 01217458896
- E-bost:
- office@shirleyparishB90.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window