ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE CHURCH OF THE GOOD SHEPHERD, BRIGHTON
Rhif yr elusen: 1131188
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Jackson | Cadeirydd | 30 May 2017 |
|
|
||||
Harry Michael Vaughan Wilsdon | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Sally Walker | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Aiden Kenneth Arnold Wallis | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Honor Patricia Carol Banerjee | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Marian Doris Hughes | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Yaa Asare Dr | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Louise Alexandra Hotchkiss | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Augustina Tetsola | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Errol Gordon Dulipstnjhi Ganpatsingh | Ymddiriedolwr | 16 April 2021 |
|
|
||||
Mathew Philip Revd. Dr | Ymddiriedolwr | 22 February 2020 |
|
|
||||
Patricia Jasmine Hunter | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Pauline Grimstone | Ymddiriedolwr | 06 April 2018 |
|
|
||||
RICHARD AYNSLEY-SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH JOAN THOMAS M.A. | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL JOHN MILLER BA, FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.