THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, ATTENBOROUGH.

Rhif yr elusen: 1131889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (85 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work, including visiting the sick, infirm or bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Supporting other charities in the UK & overseas. Promoting the whole mission of the Church through provision of activities for the community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £133,374
Cyfanswm gwariant: £124,916

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Medi 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ATTENBOROUGH ST MARY'S PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Toby Artis Cadeirydd 13 October 2021
Dim ar gofnod
Maria Batchelor Ymddiriedolwr 15 May 2024
Dim ar gofnod
Graham Shenton Ymddiriedolwr 15 May 2024
Dim ar gofnod
Alex Worthington Ymddiriedolwr 15 May 2024
Dim ar gofnod
Jane Ray Ymddiriedolwr 15 May 2024
Dim ar gofnod
Linda Stewart Ymddiriedolwr 29 May 2022
Dim ar gofnod
Andrew Henry Finlay Ymddiriedolwr 29 May 2022
Dim ar gofnod
Peter Stewart Ymddiriedolwr 29 May 2022
ROTARY CLUB OF LONG EATON CHARITY TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE ATTENBOROUGH VILLAGE GREEN ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Malcolm Batchelor Ymddiriedolwr 25 October 2020
Dim ar gofnod
Alistair Langton Ymddiriedolwr 22 April 2018
2ND ATTENBOROUGH (ST MARYS) SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Eileen Hartley Ymddiriedolwr 22 April 2018
Dim ar gofnod
Colin Peter McKay Ymddiriedolwr 30 April 2017
THE PARSON WOODFORDE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Charles Barber Ymddiriedolwr 17 April 2016
Dim ar gofnod
DR Elizabeth Stewart Ymddiriedolwr 26 April 2015
Dim ar gofnod
Richard James Crabtree Ymddiriedolwr 06 April 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £137.85k £95.76k £86.95k £108.74k £133.37k
Cyfanswm gwariant £170.55k £108.28k £92.99k £95.79k £124.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Ionawr 2025 85 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 24 Ionawr 2025 85 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 15 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 15 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 16 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 16 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
19 Church Lane
Attenborough
NOTTINGHAM
NG9 6AS
Ffôn:
01159259602