Ymddiriedolwyr THE BENEFICE OF EGLWYSILAN AND CAERPHILLY PCC
Rhif yr elusen: 1131172

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELA ANDERSON BA, MA | Cadeirydd | 18 April 2012 |
|
|
||||
Helen Marena Steele Murphy | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Andrew John Hall | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Rev Natalie Jones | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Rev Emma Rees-Kenny | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
David Hanks | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Ronald Anthony Lewis | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Gerald Rees FCA | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Laurence Harry Brown | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Emily Burniston MA, PGCE | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Bronwen Parish | Ymddiriedolwr | 07 January 2022 |
|
|
||||
Heulwen Handley | Ymddiriedolwr | 07 January 2022 |
|
|
||||
Julia Rawlins | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
REV Pauline Patricia Smith | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
Alan Dixon | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
CLIVE MARTIN EVANS | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Ware | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|||||
JANICE MARGARET ROBERTS BSc M Ed | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
PETER MORGRUGYN JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN CHILD DL FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.