ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES, CHORLEY
Rhif yr elusen: 1130725
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Daniel James Freeman | Cadeirydd | 15 July 2023 |
|
|
||||
Lesley Jenkinson | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Paul Greenway | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Susan Anne Witts | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
Gary Tinsley | Ymddiriedolwr | 24 July 2022 |
|
|
||||
Tracy Phillips | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Susan Haslam | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Peter Stunell | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Sara Tinsley | Ymddiriedolwr | 29 May 2018 |
|
|
||||
Donna-Marie Rigby | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Hannah Elizabeth James | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
MR PHIL PARKER BSC.(HONS) | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL JOHN WADDINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR PHIL GARRETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.