ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARTIN, CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1131522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cordelia Myers | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|||||
Janet Mathole | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Hazel Trocian | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Dr David Leslie Baker | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Margy Lewis | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Baker | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
David Lanham | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Judy Brunton | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Chrissy Cole | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Rev Johannes Roth | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|||||
REV Elizabeth Wells | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.