Ymddiriedolwyr CHRIST CHURCH (UNITED REFORMED) PETTS WOOD CHARITY

Rhif yr elusen: 1131806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Diane Kathry Hatch Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Hilary Miles Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
Rachel Millington Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
Katherine Margaret Copley Ymddiriedolwr 01 January 2015
Dim ar gofnod
Martin Paul Leonard Ymddiriedolwr 01 September 2009
Dim ar gofnod