ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TRULL
Rhif yr elusen: 1130899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV ANDY WADSWORTH | Cadeirydd | 05 September 2018 |
|
|||||||
Harold Holley McFaul | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|||||||
Peter Warren Chew | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|||||||
JUDITH ANNE CLAIRE REEVES | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||||
Andrew Bruce Dunningham | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||||
Matthew Stephen Slade | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||||
Yvonne Elizabeth Allen | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||||
Julia Rosamond McFaul | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||||
Anne Elizabeth Bird | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||||
Kathryn Ann Vestey | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||||
Elizabeth Joy Organ | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|||||||
Dr Laurence David Pallant | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|||||||
Jane Mary Martin-Scott | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||||
Rev Jonathan Philip Ball | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|||||||
Rev Imogen Kate Ball | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|||||||
Tracey Jane Khodahbandehloo | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|||||||
Robert Charles Pym | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|||||||
David William Taylor | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|||||||
DAVID WILLIAM SHARPE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.