THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SALTBURN BY THE SEA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WE HOLD SERVICES OF WORSHIP AT OUR CHURCH INCLUDING PRAYER, BIBLE TEACHING AND MUSIC. WE HOLD REGULAR COMMUNITY OUTREACH ACTIVITIES AND SUPPORT OTHER CHARITIES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
127 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Redcar And Cleveland
Llywodraethu
- 18 Awst 2009: Previously excepted registration
- SALTBURN PCC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ADAM MICHAEL FREDERICK REED | Cadeirydd | 14 June 2011 |
|
|||||
Angela Smelt | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Richard John McElheran | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Linda Johnson | Ymddiriedolwr | 13 August 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Brignall | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Caroline Antonia Scales | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Susan Wheatley MSc DIPQA | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Alan Joe Murphy | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Veronica Govenlock | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Maureen Payne | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
CHRISTINE POLLARD | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
GEORGE TREVILLION BRIGNALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NORMAN DOUGLAS PICTOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE FINDLAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET ELIZABETH BRIGNALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £166.13k | £124.12k | £147.47k | £175.86k | £162.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £164.26k | £145.19k | £143.72k | £204.59k | £180.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.33k | £8.31k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Tachwedd 2020 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Tachwedd 2020 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHURCH OFFICE
MACNAY STREET
SALTBURN
TS12 1LE
- Ffôn:
- 01287622251
- E-bost:
- emmanuelsaltburn@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window