Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SALTBURN BY THE SEA
Rhif yr elusen: 1131197

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ADAM MICHAEL FREDERICK REED | Cadeirydd | 14 June 2011 |
|
|||||
Angela Smelt | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Richard John McElheran | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Linda Johnson | Ymddiriedolwr | 13 August 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Brignall | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Caroline Antonia Scales | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Susan Wheatley MSc DIPQA | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Alan Joe Murphy | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Veronica Govenlock | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Maureen Payne | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
CHRISTINE POLLARD | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
GEORGE TREVILLION BRIGNALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NORMAN DOUGLAS PICTOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE FINDLAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET ELIZABETH BRIGNALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.