Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SALE, ST.ANNE
Rhif yr elusen: 1132802

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev. Canon Alison Clare Cox | Cadeirydd | 29 October 2018 |
|
|
||||
Graham John Whittingham | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Helen Thorley | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Rev Olwyn Eileen Marlow | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Lynda Bywater | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Ann Marie Hunt | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Andrew Egarr | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Jennifer Margaret Egarr | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Hilary Lawlor | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
PAULINE STACEY | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Kerrie Hickman | Ymddiriedolwr | 12 October 2014 |
|
|
||||
Rachel Elizabeth Boyle | Ymddiriedolwr | 23 March 2014 |
|
|
||||
SUSAN CATHERINE HEATH | Ymddiriedolwr | 22 September 2011 |
|
|
||||
PAUL ADRIAN EDWARDS D.M.E. | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.