ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST STEPHEN CANONBURY
Rhif yr elusen: 1131839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Hussar | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Evans | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
David Titmas | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Rufin Batota-Mpeho | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
JOHN CREYKE | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|||||
Timothy Muller | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Joy Faulkner-Mpeho | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH JANE EVANS | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Sarah Strang | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Mary Thomas | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Leonard John Chalkley | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Ralph Dunham | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.