Hanes ariannol TAMESIDE POLISH COMMUNITY CHARITY

Rhif yr elusen: 1132929
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.35k £1.25k £681 £1.18k £3.06k
Cyfanswm gwariant £6.86k £7.36k £9.46k £13.26k £8.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A