Ymddiriedolwyr Ministry Area Penybont ar Ogwr
Rhif yr elusen: 1135927

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Ann Morgan | Cadeirydd | 01 January 2024 |
|
|
||||
Joanne Mary Blackwell | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
JOHN LEWIS | Ymddiriedolwr | 30 June 2024 |
|
|
||||
Amanda Jayne Buckley | Ymddiriedolwr | 30 June 2024 |
|
|
||||
REV MARK PHILIP BROADWAY | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Lesley Davies | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Rev Roger Thomas Pitman | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Stephen Goronwy Jones | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|
||||
Valerie Joy Turner | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|
||||
Simon John Buckley | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Hilary Markwell | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Penelope Williams | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||
Helen Harrison | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||
Andrew Churchill Dix | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
PHILIPPA COULSON | Ymddiriedolwr | 13 April 2011 |
|
|
||||
Stuart Donald DAVIDSON | Ymddiriedolwr | 28 April 2007 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.