Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BRINSWORTH ST ANDREW WITH CATCLIFFE ST MARY, TREETON ST HELEN AND TINSLEY ST LAWRENCE
Rhif yr elusen: 1131641

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Eddie Short | Ymddiriedolwr | 30 June 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Shaw | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Mercy Obinna | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Caleb Satumba | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Jane Cripps | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
David Arthur Vickers | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Rev Deborah Coyne | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Sally Dunkley | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Caryl Collier | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Christopher Norton | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Denise Teal | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Nicola Short | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Iris Gahegan | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Pamela Gregory | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Claire Marie Peats | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Denise Cryer | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Julie Elizabeth Read | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
David Smith | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Lesley Clayton | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Rev Philip Leslie Barringer Revd | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
LINDA READ | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.