Hanes ariannol UK FRIENDS OF THE JERUSALEM KOLLEL

Rhif yr elusen: 1137944
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £33.11k £58.79k £24.08k £38.91k £53.49k
Cyfanswm gwariant £30.67k £40.96k £23.41k £50.38k £31.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A