SUFFOLK USER FORUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SUF's activities are to ensure that the voice of mental health service users is heard at all levels, including strategic boards and meetings in Norfolk, Suffolk and Essex. To ensure that the quality of local mental health services delivered across is informed by feedback from users of the service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £209,616 o 4 gontract(au) llywodraeth a £111,712 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Essex
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 05 Ionawr 2010: Cofrestrwyd
- SUF (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guenever Pachent | Cadeirydd | 21 November 2017 |
|
|
||||
Anna Tanner | Ymddiriedolwr | 16 April 2025 |
|
|
||||
Davide Aldrovandi | Ymddiriedolwr | 16 April 2025 |
|
|
||||
Alison Mary Mudd | Ymddiriedolwr | 16 April 2025 |
|
|
||||
Margaret Little | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Brian Robert Turner | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Andrew Paul Good | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Mark Allan Stafford-White | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
BRIAN PARROTT | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|
||||
Jeff Stern | Ymddiriedolwr | 29 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £179.55k | £218.44k | £173.77k | £300.75k | £326.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £181.96k | £176.79k | £168.42k | £177.65k | £236.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £207.26k | N/A | £192.30k | £209.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £149.26k | N/A | £162.60k | £107.41k | £111.71k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 JUNE 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 NOV 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 26 NOV 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS SHALL BE, FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE PEOPLE OF EAST ANGLIA, THE ADVANCEMENT OF MENTAL HEALTH BY: A) IMPROVING PARTNERSHIP WORKING BETWEEN PROVIDERS AND PEOPLE WHO USE SERVICES, AND THEIR FAMILIES, B) THE SAVING OF LIVES BY ADVANCING THE PREVENTION OF SUICIDE, AND C) THE ADVANCEMENT OF CAPACITY AMONGST MENTAL HEALTH SERVICE USERS, BY THE PROMOTION OF VOLUNTEERING AND PEER SUPPORT GROUPS. THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF MENTAL ILL-HEALTH OR DISABILITY BY PROVIDING SPECIALIST INFORMATION, AND BY PROMOTING SELF-DETERMINATION, EMPOWERMENT, AND ADVOCACY FOR PEOPLE WITH MENTAL HEALTH NEEDS. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY PROMOTING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF MENTAL ILL HEALTH. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE, ‘PROVIDERS’ MEANS ALL ORGANISATIONS WHETHER NHS, PRIMARY CARE, SOCIAL CARE, INDEPENDENT OR VOLUNTARY SECTOR, THAT HAVE A DIRECT OR INDIRECT (INCLUDING A COMMISSIONING) ROLE IN SUPPORTING PEOPLE WHO HAVE MENTAL HEALTH NEEDS. ‘EAST ANGLIA’ MEANS THE COUNTIES OF SUFFOLK, NORFOLK AND ESSEX.
Maes buddion
EAST ANGLIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Grange Business Centre
Tommy Flowers Drive
Kesgrave
Ipswich
IP5 2BY
- Ffôn:
- 01473907087
- E-bost:
- hello@suffolkuserforum.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window