Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY THE VIRGIN, MONKEN HADLEY
Rhif yr elusen: 1131428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £221.16k | £136.23k | £228.79k | £168.44k | £140.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.70k | £106.29k | £110.58k | £113.64k | £129.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.50k | £4.50k | £4.88k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.02k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.